Hanes ariannol THE CONVERSATION TRUST (UK) LIMITED
Rhif yr elusen: 1151436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £1.55m | £1.94m | £2.21m | £2.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.40m | £1.69m | £2.02m | £2.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £82.43k | £369.70k | £247.81k | £288.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.43k | £151.48k | £606.69k | £2.21m | £2.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £90.00k | £0 | £0 | £33.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.31m | £1.34m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.06k | £1.37k | £11 | £49.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.40m | £1.69m | £2.02m | £2.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £122.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £20.00k | £29.85k | £43.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.