Hanes ariannol INSTITUTE OF HEALTH VISITING
Rhif yr elusen: 1149745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.14m | £1.24m | £1.58m | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £869.54k | £1.16m | £1.21m | £1.39m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £332.00k | N/A | N/A | £163.22k | £50.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £35.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.28k | £21.40k | £28.89k | £34.11k | £34.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06m | £1.12m | £1.21m | £1.54m | £1.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.42k | £1.69k | £967 | £133 | £2.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £869.54k | £1.16m | £1.21m | £1.39m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.36k | £19.35k | £17.88k | £13.60k | £15.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.