Hanes ariannol KANGAROOS MID SUSSEX
Rhif yr elusen: 1150202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £486.70k | £508.59k | £440.68k | £515.11k | £615.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £480.20k | £496.36k | £380.71k | £540.66k | £626.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £101.00k | £91.00k | £96.62k | £96.15k | £95.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £296.35k | £125.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £203.36k | £250.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £516 | £2.11k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £14.88k | £237.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £414.87k | £504.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £125.79k | £122.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £779 | £1.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.