Ymddiriedolwyr HIGHGROUND PROJECTS LIMITED

Rhif yr elusen: 1151225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Simon Caraffi Cadeirydd 01 April 2023
Dim ar gofnod
Alexander Toby Andrew Hoppenbrowers Ymddiriedolwr 14 March 2025
Dim ar gofnod
Robert Nicholas Winterton Ymddiriedolwr 14 March 2025
Dim ar gofnod
Katherine Clarke Ymddiriedolwr 17 May 2022
Dim ar gofnod
Timothy Green Ymddiriedolwr 23 March 2021
Dim ar gofnod
Michael Jonathan Perkins Ymddiriedolwr 04 December 2019
Dim ar gofnod
John Richard Kerner Ymddiriedolwr 14 March 2015
Dim ar gofnod