Hanes ariannol THE AUDIENCE AGENCY

Rhif yr elusen: 1149979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2020 30/03/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.18m £2.85m £3.24m £3.40m £2.65m
Cyfanswm gwariant £2.74m £2.49m £3.03m £3.82m £3.13m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £179.00k £348.08k £331.12k £343.41k £310.94k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.19m £1.28m £927.09k £1.09m £710.95k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £178.38k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £339.20k £312.87k £313.17k £280.63k £209.88k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.75m £2.45m £2.85m £3.00m £2.26m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £1.09k £824
Incwm - Arall £93.23k £86.74k £70.00k £118.99k £22
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.43m £2.05m £2.48m £2.74m £2.92m
Gwariant - Ar godi arian £310.40k £440.17k £555.76k £1.09m £208.47k
Gwariant - Llywodraethu £11.42k £14.49k £11.50k £14.80k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0