Ymddiriedolwyr THE AUDIENCE AGENCY
Rhif yr elusen: 1149979

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Robert Locke | Cadeirydd | 12 June 2018 |
|
|
||||
Erin Casali | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Ben Keen | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Katherine Parry | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Dr Orian Brook | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Richard Bruce Paterson | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Adedamola Adewunmi | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.