K-9 ANGELS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal object of the charity is to relieve the suffering of animals worldwide, but particularly in Eastern Europe and Asia, who are abandoned, abused, stray or otherwise in need of care and protection. This is achieved by assisting the provision of and directly providing funding and other support for animal adoption programmes throughout the world together with related activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cyprus
- Groeg
- Gwlad Thai
- Rwmania
Llywodraethu
- 02 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERGUS TORRANCE | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
VICTORIA PEARCE | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||
PAULINA HOLT | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.07k | £73.08k | £43.72k | £43.55k | £69.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.57k | £37.67k | £30.17k | £59.00k | £76.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 04 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 04 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 06 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 06 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 JUL 2012
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY WILL ACT AS A NON-PROFIT-MAKING ORGANISATION THAT WILL RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS WORLDWIDE, BUT PARTICULARLY IN EASTERN EUROPE AND ASIA, WHO ARE ABANDONED, ABUSED,STRAY OR OTHERWISE IN NEED OF CARE AND PROTECTION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ASSISTING THE PROVISION OF AND DIRECTLY PROVIDING: A.FUNDING AND OTHER SUPPORT FOR ANIMAL ADOPTION PROGRAMMES THROUGHOUT THE WORLD. B.OVERSEEING AND EXECUTING ADOPTION PROGRAMMES THROUGHOUT THE WORLD. C. FUNDING OR OTHER SUPPORT FOR VETINARY CARE FOR ANIMALS THROUGHOUT THE WORLD. D.THE CREATION OR EXPANSION OR MAINTENANCE OF SPAY/NEUTER PROGRAMS WORLDWIDE. E.THE CREATION OR EXPANSION OR MAINTENANCE OF VACCINATION PROGRAMS WORLDWIDE. F.THE CREATION OR EXPANSION OR MAINTENANCE OF KENNELS OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF ANIMALS IN NEED OF CARE AND PROTECTION. G.THE FUNDING AND ASSISTANCE TO EXISTING CHARITABLE ORGANISATIONS AND ALSO FOR INDIVIDUALS INVOLVED IN RELIEVING OF THE SUFFERING OF ANIMALS WORLDWIDE INCLUDING AS PART OF PROGRAMMES WE HAVE CREATED OR ARE INVOLVED IN. TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY RAISING AWARENESS ABOUT ANIMAL WELFARE ISSUES, PROVIDING INFORMATION AND ADVICE CONCERNING HUMANE TREATMENT OF ANIMALS, PROMOTING RESPECT AND COMPASSION FOR ANIMALS AND EDUCATING ALL RELEVANT STAKEHOLDERS, INCLUDING THE PUBLIC, IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING OF DOMESTIC AND WILD ANIMALS. TO CONDUCT OR SUPPORT RESEARCH ACTIVITIES IN CONNECTION THEREWITH OR ANCILLARY THERETO; AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fifth Floor
167-169 Great Portland Street
LONDON
W1W 5PF
- Ffôn:
- 02087206855
- E-bost:
- info@k-9angels.co.uk
- Gwefan:
-
k-9angels.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window