Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST FRANCIS, MONKS HILL, SELSDON
Rhif yr elusen: 1150124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.86k | £444.38k | £268.51k | £116.66k | £130.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.13k | £549.75k | £277.54k | £119.66k | £135.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.08k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.