ymddiriedolwyr STANDEN FRUIT FARM COMMUNITY ORCHARD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1152055
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Reed | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|||||
Peter Hawkins | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Rebecca Cassidy | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Susan Armstrong | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Kristina Edwards | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Simon Spanswick | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
Michael Brown | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Karen Christopherson | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
LEO JAMIE SPANSWICK | Ymddiriedolwr | 10 December 2012 |
|
|
||||
THAI GOULTON | Ymddiriedolwr | 10 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.