ymddiriedolwyr FRIENDS OF SMYRNA HOME
Rhif yr elusen: 1150384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH FRANK MORGAN | Cadeirydd | 18 December 2012 |
|
|||||
David Hines | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Cheryl Smith | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
William Dodsworth | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Emily Dodsworth | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
ANTHONY MICHAEL NEAL | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
Samuel Paul Marchant | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
PAUL JOHN MARCHANT | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
RICHARD NEIL JAMES SNELLING | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.