CHELSEA MUSLIM COMMUNITY HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes family values, religious tolerance, integration and freedom of expression. Opposes extremism, radicalisation, hate preaching and violence. Provides prayer facilities, Arabic and Quran lessons, social and religious consultations plus humanitarian aid. Contributes to Council activities in education, residents association, evaluation of Services, prevent policy and community engagement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 06 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
- CHELSEA MUSLIM COMMUNITY; CMC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mustafa Abu-Lisan DL | Cadeirydd | 23 December 2012 |
|
|
||||
TAWFIK EL WERFALLI | Ymddiriedolwr | 09 April 2016 |
|
|
||||
OMAR OURIDA | Ymddiriedolwr | 23 December 2012 |
|
|
||||
Dr ABDULRAHMAN MESSAOUD ZAIDI | Ymddiriedolwr | 23 December 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.91k | £26.31k | £42.48k | £45.54k | £56.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.92k | £27.31k | £14.94k | £40.50k | £42.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £370 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.70k | £10.00k | £8.00k | £370 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Medi 2023 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 02 Awst 2023 | 33 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Rhagfyr 2022 | 172 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 13 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/08/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 05/12/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/12/2012
Gwrthrychau elusennol
5.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ("THE OBJECTS") ARE, THROUGHOUT THE WORLD AND MORE PARTICULARLY IN THE UNITED KINGDOM AND LONDON, SPECIFICALLY RESTRICTED TO PROMOTING AND ASSISTING IN: 5.1.1 THE ADVANCEMENT OF THE FAITH AND RELIGIOUS PRACTICES OF ISLAM; 5.1.2 THE ADVANCEMENT OF GENERAL AND RELIGIOUS EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT CONCERNING THE TEACHINGS AND RELIGION OF ISLAM; 5.1.3 THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 5.1.4 THE ADVANCEMENT OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (I) EDUCATING THE PUBLIC IN DIFFERENT RELIGIOUS BELIEFS INCLUDING AN AWARENESS OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS; (II) PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITHS; 5.1.5 THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND SUFFERING AMONG VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER IN THE FORM OF MONEY OR OTHER MEANS DEEMED SUITABLE FOR PERSONS, BODIES, ORGANISATIONS AND COUNTRIES AFFECTED; AND 5.1.6 THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS FOR THE PUBLIC BENEFIT AS THE BOARD MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 BLANTYRE STREET
WORLD'S END ESTATE
LONDON
SW10 0DS
- Ffôn:
- 02070181313
- E-bost:
- info@chelseamuslims.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window