Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LUKE-IN-THE-CITY, LIVERPOOL
Rhif yr elusen: 1152031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.19k | £501.10k | £142.47k | £141.69k | £156.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.95k | £133.25k | £118.42k | £148.47k | £134.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.70k | N/A | £6.15k | £3.58k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £53.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £42.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £18.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £6.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £380.69k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £128.36k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £4.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £1.53k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.