Hanes ariannol CHURCHES TOGETHER IN BEDFORDSHIRE

Rhif yr elusen: 1151495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.41k £6.91k £7.01k £9.59k £8.76k
Cyfanswm gwariant £7.77k £4.82k £2.17k £2.14k £5.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A