Hanes ariannol LEVEL WATER
Rhif yr elusen: 1151510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £681.65k | £739.66k | £420.79k | £1.09m | £1.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £563.33k | £550.19k | £304.42k | £991.59k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £2.40k | N/A | £3.00k | £3.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £681.65k | £510.78k | N/A | £757.59k | £691.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £233.56k | £252.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £228.88k | N/A | £0 | £101.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £102.37k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £485.97k | £430.02k | N/A | £469.98k | £610.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.36k | £120.17k | N/A | £248.20k | £193.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.35k | £0 | N/A | £0 | £3.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £273.41k | £198.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.