THE DRIFFIELD NAVIGATION TRUST

Rhif yr elusen: 503430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Maintenance and Administration of The Driffield Navigation for commercial, leisure and recreational purposes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £8,430
Cyfanswm gwariant: £11,573

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • East Riding Of Yorkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 515861 DRIFFIELD NAVIGATION AMENITIES ASSOCIATION
  • 11 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 515861 DRIFFIELD NAVIGATION AMENITIES ASSOCIATION
  • 17 Mehefin 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • DNT (Enw gwaith)
  • THE DRIFFIELD NAVIGATION TRUST (Enw gwaith)
  • THE DRIFFIELD NAVIGATION (Enw blaenorol)
  • THE DRIFFIELD NAVIGATION LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MICHAEL DAVID ARTLEY Cadeirydd 17 September 2013
Dim ar gofnod
Daniel Phillip Backhouse Ymddiriedolwr 04 September 2024
Dim ar gofnod
Michael Shepherdson Ymddiriedolwr 06 March 2024
Dim ar gofnod
Leslie Roy Sutcliffe Ymddiriedolwr 24 January 2024
Dim ar gofnod
Michael Askin Ymddiriedolwr 24 January 2024
Dim ar gofnod
Timothy Foreman Ymddiriedolwr 24 January 2024
Dim ar gofnod
Jayne Hall Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Andrew Hall Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Kevin Davies Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Christian Jordan Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Colin Askin Ymddiriedolwr 15 June 2021
Dim ar gofnod
Cyril Antony Arnott Ymddiriedolwr 08 May 2019
Dim ar gofnod
Ralph Beevers Ymddiriedolwr 29 January 2019
Dim ar gofnod
Chris Bennett Ymddiriedolwr 07 March 2018
Dim ar gofnod
TERENCE JARVIS Ymddiriedolwr 07 February 2018
WANSFORD VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Artley Ymddiriedolwr 23 November 2016
Dim ar gofnod
Robert Hood Ymddiriedolwr 23 November 2016
Dim ar gofnod
Jonathan Fowler Sutton Ymddiriedolwr 12 October 2016
Dim ar gofnod
David Smith Taylor Ymddiriedolwr 07 November 2013
Dim ar gofnod
PETER MARKHAM Ymddiriedolwr 17 September 2013
Dim ar gofnod
JOHN ROBERT JEFFERSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN WILLIAM SCHOLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROGER FRANK GOOCH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.26k £19.07k £12.81k £7.04k £8.43k
Cyfanswm gwariant £33.96k £13.44k £13.15k £18.37k £11.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 New Walk Close
Driffield
East Yorkshire
YO25 5LG
Ffôn:
01377259126