Hanes ariannol THINKFORWARD (UK)

Rhif yr elusen: 1152862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.58m £2.46m £2.38m £2.64m £2.75m
Cyfanswm gwariant £2.45m £2.42m £2.25m £2.57m £2.69m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £144.59k £32.99k £54.56k £275.28k £260.37k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.75m £1.70m £1.59m £2.01m £1.95m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £838.99k £763.45k £782.58k £633.40k £794.84k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.15m £2.16m £2.02m £2.35m £2.47m
Gwariant - Ar godi arian £303.34k £258.85k £225.28k £219.40k £223.57k
Gwariant - Llywodraethu £16.66k £19.49k £19.66k £37.26k £41.96k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0