ymddiriedolwyr CROYDON CHURCHES FLOATING SHELTER LIMITED
Rhif yr elusen: 1152470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN WILLIAM BROOM | Cadeirydd | 23 April 2013 |
|
|
||||||
JEREMY GAVIN HARRISON | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||||
REV ADA ONYEKWELU | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||||
Amanda Jane SHORTLAND | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||||
MARY BLAMIRES | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||||
LESLEY JOAN PANNELL | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER PAUL WILSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||||
PATRICIA HELEN MARGARET GRANVILLE-OVERTON | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||||
JONATHAN HOWARD BAXTER | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.