MATHS ON TOAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maths education - we develop and deliver community and family maths activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wing Ka Karrie Liu | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|||||
Tanveer Singh Sian | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
Melanie Elizabeth Huntley | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
Sarah Joanne Watzek | Ymddiriedolwr | 25 May 2020 |
|
|
||||
Gemma Francesca Mann | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2019 | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.11k | £99.52k | £100.75k | £52.60k | £58.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.27k | £77.43k | £82.34k | £76.09k | £132.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2019 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2019 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 AUG 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATHEMATICS, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH EXHIBITIONS, INSTALLATIONS AND RELATED LEARNING ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Andy Nash Accounting
Unit 24-25
Goodsheds
Hood Road
BARRY
South Gl
- Ffôn:
- 0203 834 9678
- E-bost:
- info@mathsontoast.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window