Ymddiriedolwyr WIMBLEDON AND DISTRICT SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1150678

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Eric Koplin | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Josie Knox | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Wendy Levy | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Graham Maurice Lust | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Edward Jonathan Salter Leek | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|||||
Julian Hunt | Ymddiriedolwr | 13 December 2020 |
|
|
||||
Ruth Bragman | Ymddiriedolwr | 02 December 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.