Hanes ariannol SOUTHWELL MUSIC FESTIVAL LIMITED

Rhif yr elusen: 1153135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.98k £178.21k £180.63k £187.41k £193.03k
Cyfanswm gwariant £58.97k £174.19k £188.21k £163.56k £192.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £47.94k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £27.00k N/A N/A N/A N/A