ymddiriedolwyr LIFE CHURCH WARRINGTON
Rhif yr elusen: 1150794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Avery | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Ian Jones | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Mark Simcock | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Emma Morris | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
David Akerman | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Helen Seals | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
Craig Prest | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Graeme Baird | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
ADAM DELLER | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
|
||||
SARAH DEWHIRST | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
|
||||
Lukas Erich Dewhirst | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.