Hanes ariannol COLCHESTER FOODBANK
Rhif yr elusen: 1152387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.79k | £97.27k | £393.65k | £257.94k | £381.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.58k | £71.36k | £143.69k | £124.45k | £208.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £26.74k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.40k | £16.19k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.