Hanes ariannol COMMUNITY COUNSELLING (NORTH YORKSHIRE) LIMITED

Rhif yr elusen: 1151230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £255.21k £287.74k £214.60k £285.92k £422.61k
Cyfanswm gwariant £243.31k £274.66k £201.09k £264.49k £372.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £63.72k £69.09k £79.04k £109.81k £189.22k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.92k £68.26k £72.05k £65.60k £64.49k