Hanes ariannol THE AUBREY ORCHARD-LISLE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1151335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £103.64k £79.38k £94.41k £102.56k £104.36k
Cyfanswm gwariant £95.38k £185.00k £83.98k £94.03k £91.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A