THE MONMOUTH SCHOOLS' CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's aim is to enhance and substantially support means-tested places and capital improvements at the Haberdashers' Schools in Monmouth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Sir Fynyw
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCT Trustee Limited | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £216.31k | £286.51k | £221.93k | £90.17k | £211.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.56k | £156.46k | £85.45k | £73.22k | £99.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 06 FEB 2013 as amended on 08 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS AT THE SCHOOLS FROM TIME TO TIME OPERATED PURSUANT TO THE SCHEME AND SUCH OTHER SCHOOLS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED BY RESOLUTION OF THE TRUSTEES (THE "SCHOOLS") AND TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES CONNECTED WITH OR OTHERWISE ASSOCIATED WITH THE SCHOOLS AND, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING: GRANT FUNDING TO THE SCHOOLS FOR THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS AND BURSARIES AND/OR DIRECT FINANCIAL ASSISTANCE TO PUPILS AND PROSPECTIVE PUPILS OF THE SCHOOLS; FACILITIES AND EQUIPMENT TO SUPPORT THE EDUCATION (INCLUDING PHYSICAL TRAINING) OF PUPILS AT THE SCHOOLS; AND OTHER FORMS OF GRANT FUNDING TO THE SCHOOLS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Monmouth School
Almshouse Street
Monmouth
NP25 3XP
- Ffôn:
- 01600710406
- E-bost:
- development@habsmonmouth.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window