ymddiriedolwyr INTERNATIONAL SPINAL RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1151015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR R SHELTON | Cadeirydd | 27 February 2013 |
|
|||||
Mark Lund | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Dr David Judd Baxter | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Professor Sue Smith | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Professor Robert Brownstone | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Tara Howell | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Matthew Reeve | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
His Honour Peter Charles Benson | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Ian Curtis | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
||||
MISS E F BLOIS | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.