EUROPA PTA

Rhif yr elusen: 1154223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (82 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the education of pupils in the school in particular by: developing effective relationships between the staff parents and others associated with the school; engaging in activities or providing facilities or equipment which support the school and advance the education of the pupils

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £48,484
Cyfanswm gwariant: £40,265

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Hydref 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ESUK PTA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rosamunde Catriona Bosse Chitty Cadeirydd 11 January 2023
Dim ar gofnod
Celine Grand Ymddiriedolwr 18 March 2024
Dim ar gofnod
Sally Louise Povolotsky Ymddiriedolwr 18 March 2024
EDUCATIONAL FOUNDATION OF WILLIAM MALTHUS
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM MALTHUS CHARITY FOR THE NEEDY
Derbyniwyd: Ar amser
EAST HENDRED COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Maria Frantzeskaki Ymddiriedolwr 11 January 2023
Dim ar gofnod
Steven Derek Wright Ymddiriedolwr 07 October 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.17k £35.36k £38.65k £41.40k £48.48k
Cyfanswm gwariant £26.65k £24.04k £18.65k £26.95k £40.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 20 Medi 2024 82 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 20 Medi 2024 82 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 26 Gorffennaf 2023 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 26 Gorffennaf 2023 26 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 26 Gorffennaf 2023 391 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 26 Gorffennaf 2023 391 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 04 Ebrill 2022 278 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 04 Ebrill 2022 278 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 12 Ionawr 2021 196 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 08 Ebrill 2021 282 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Europa School UK
Thame Lane
Culham
Abingdon
OX14 3DZ
Ffôn:
01235 524060