Hanes ariannol DEAF AND HEARING SUPPORT

Rhif yr elusen: 1151502
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £90.34k £73.96k £31.89k £7.68k £87
Cyfanswm gwariant £80.12k £84.18k £51.21k £26.77k £177
Incwm o gontractau'r llywodraeth £65.76k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £65.80k £7.50k N/A N/A