Hanes ariannol Christ Church with St Andrew the Less Cambridge
Rhif yr elusen: 1151611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £648.56k | £666.27k | £721.32k | £688.87k | £796.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £604.36k | £600.73k | £691.14k | £721.04k | £827.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £532.51k | £589.81k | £631.15k | £628.52k | £728.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £705 | £3.27k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £110.38k | £75.63k | £89.46k | £56.73k | £65.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £359 | £686 | |
|
Incwm - Arall | £5.68k | £830 | £0 | £0 | £1.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £604.36k | £599.86k | £691.14k | £721.04k | £827.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £660 | £0 | £1.02k | £900 | £960 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.55k | £0 | £22.30k | £28.70k | £28.30k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £879 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.