ymddiriedolwyr Christ Church with St Andrew the Less Cambridge
Rhif yr elusen: 1151611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID ALAN TODD | Cadeirydd | 09 March 2018 |
|
|||||||||
Dr Nigel Peter Burrows | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||||||
IAN NICHOLAS MOLYNEUX WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||||||
Cherish Nicholson | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||||||
Rev Nived Joseph Lobo | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Emily Rachel Eloise Green | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||||||
Vernon Todd Farewell | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||||||
Dr Kevin John Holmes | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||||||
Katy Ruth Barker | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||||
Leon Nelson Waldock | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||||
Dr Paul Christopher Roberts | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|||||||||
Jantine Annette Harraway | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||||||
Dr Brendan Colin Bromwich | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||||||
Shu Sam Chen | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||||||
Rev Michael James Wesley Nicholson | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||||
Laura Anne Christine Kitson | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||||||
Prof Matthew John Burton | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|||||||||
Anthony Dent | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||||||
Sarah Rebecca Hamilton | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|||||||||
Rev RACHEL BROWNING | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|||||||||
Rev STEPHEN NICHOLAS MIDGLEY | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|||||||||
Rachel Margaret Bruins | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.