Ymddiriedolwyr LIVERPOOL INTERNATIONAL NORDIC COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1152041

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER GUEST METCALF | Cadeirydd | 02 April 2013 |
|
|
||||
Dr Elli Alexandra Wright | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Marita Karin Birgitta Fleming | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Ingrid Catarina Hughes | Ymddiriedolwr | 18 February 2024 |
|
|
||||
Katrina Vik | Ymddiriedolwr | 14 January 2023 |
|
|
||||
Bent Elvius Bech | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
ERIC CHARLES HUGHES | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|
||||
HELEN METCALF | Ymddiriedolwr | 02 April 2013 |
|
|
||||
HARRIET ELEONOR BUSBY | Ymddiriedolwr | 02 April 2013 |
|
|
||||
ULFAR NORDDAHL | Ymddiriedolwr | 02 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.