Hanes ariannol GIVE IT FORWARD TODAY
Rhif yr elusen: 1153393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.25m | £2.40m | £1.98m | £2.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.26m | £1.63m | £1.67m | £2.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £70.32k | £49.64k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £596.69k | £874.98k | £1.80m | £1.42m | £1.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £374.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £426.72k | £0 | £603.95k | £513.02k | £737.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £354 | £26 | £0 | £0 | £378 | |
|
Incwm - Arall | £275 | £5 | £100 | £49.64k | £638 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.10m | £1.46m | £1.53m | £2.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.16k | £161.99k | £177.02k | £137.99k | £171.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.25k | £3.17k | £3.17k | £3.17k | £3.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.