Hanes ariannol CHURCHES TOGETHER IN SOUTH TYNESIDE
Rhif yr elusen: 1153612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.82k | £196.15k | £109.19k | £124.67k | £173.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.83k | £98.82k | £126.07k | £151.66k | £127.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.00k | £11.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.00k | £11.00k | £11.00k | £11.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.