Hanes ariannol THE NINA LOUISE SPREADBURY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1151729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/09/2020 15/09/2021 15/09/2022 15/09/2023 15/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.15k £4.65k £6.03k £7.09k £21.44k
Cyfanswm gwariant £12.17k £9.15k £9.85k £17.04k £17.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A