ymddiriedolwyr FAITH IN ACTION COMMUNITY DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 1153485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE CRAMER | Cadeirydd | 05 June 2013 |
|
|||||
Alison Jane Bateman BSc | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Barry Keith Wakefield B Sc Hons | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Slater BCom Hons | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Miriam Louise Schafer BA | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
REV PROF LINDA MARIANNE MORGAN PHD | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.