Hanes ariannol THE MARGINS PROJECT

Rhif yr elusen: 1153070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £209.89k £254.68k £185.94k £223.12k £297.78k
Cyfanswm gwariant £244.86k £228.82k £234.64k £281.37k £269.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.26k £32.74k N/A £16.25k £15.00k