ymddiriedolwyr SOUTH EAST LONDON ARTS NETWORK
Rhif yr elusen: 1157803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Phillips | Cadeirydd | 01 April 2016 |
|
|||||
Jane Elizabeth Findlay | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Emily Rose Crane | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Jessica Fay Burt | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Pickering | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Jason Christian Meininger | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Kate Louise Emblen | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.