Hanes ariannol STREET FOOTBALL WALES (SFW)

Rhif yr elusen: 1152799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £96.85k £116.04k £197.06k £93.26k £112.77k
Cyfanswm gwariant £118.30k £75.99k £89.66k £127.01k £147.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A