ymddiriedolwyr HUNTINGDON AREA MONEY ADVICE
Rhif yr elusen: 1152382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID WESTLY BUSK | Cadeirydd | 30 April 2013 |
|
|||||||
Monstford Andrew Keuneman | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||||
Rachel Jane Orton | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||||
Nicola Jane Harrison | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|||||||
Paul Stephen Moxham | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||||
Dr Robert James Alliott | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||||
MR RICHARD HOUGH | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.