Hanes ariannol LONDON SCHOOL OF SUPERNATURAL MINISTRY

Rhif yr elusen: 1152393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.64k £39.96k £26.31k £15.19k £22.79k
Cyfanswm gwariant £24.87k £40.33k £26.62k £15.72k £22.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A