Hanes ariannol ASTON STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1152067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.88m £2.48m £3.54m £3.29m £3.74m
Cyfanswm gwariant £2.74m £2.24m £3.14m £3.58m £4.22m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £98.67k £86.20k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.74m £1.73m £2.19m £1.87m £2.13m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £52.44k £25.37k £1.23m £99.23k £63.03k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.05m £693.30k £74.43k £1.27m £1.34m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £735 £48 £408 £6.89k £8.09k
Incwm - Arall £42.19k £26.30k £42.42k £45.26k £203.81k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.74m £2.24m £3.14m £3.58m £4.22m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £14.19k £19.95k £23.01k £24.80k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0