Hanes ariannol AUTO ITALIA SOUTH EAST LIMITED

Rhif yr elusen: 1151979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £190.38k £267.55k £256.02k £138.24k £199.87k
Cyfanswm gwariant £128.41k £142.35k £215.43k £263.16k £173.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £60.79k £193.08k £122.07k £50.41k £119.27k