Ymddiriedolwyr RSPCA RADCLIFFE SHELTER TRUST

Rhif yr elusen: 503759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID EVANS Cadeirydd 17 June 2013
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS RADCLIFFE ANIMAL CENTRE NOTTINGHAMSHIRE CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS NOTTINGHAMSHIRE EAST BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Ralph Buckman Ymddiriedolwr 22 March 2023
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS RADCLIFFE ANIMAL CENTRE NOTTINGHAMSHIRE CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Michael Stuart Tomlinson Ymddiriedolwr 21 February 2019
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS PEMBROKESHIRE BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS PRESTON AND DISTRICT BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
David Arthur Carter Ymddiriedolwr 09 December 2015
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS RADCLIFFE ANIMAL CENTRE NOTTINGHAMSHIRE CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Suzanne Mignon Etridge Ymddiriedolwr 01 January 2015
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS RADCLIFFE ANIMAL CENTRE NOTTINGHAMSHIRE CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar