ymddiriedolwyr THE BUCKINGHAMSHIRE COUNTY MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1153345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Robert Keith Sutcliffe | Cadeirydd | 23 May 2014 |
|
|||||
Kate Schwarz | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Jamie Douglas | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Mark Colin Eric Hall | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Professor Daniel Pett | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|||||
Susan Jane Imbriano | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||
Natasha Krystyna Ostaszewska-Thiebaut | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN YENDELL CHAPPLE OBE | Ymddiriedolwr | 04 August 2014 |
|
|||||
Simon Roger Kearey | Ymddiriedolwr | 04 August 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.