ymddiriedolwyr NATIONAL HERITAGE SCIENCE FORUM
Rhif yr elusen: 1154160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Christopher Gaffney | Cadeirydd | 24 January 2024 |
|
|
||||
Nancy Bell | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|||||
Dr Alexander Ball | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Dr Adam Gibson | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Dr Freya Horsfield | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Dr Boris Pretzel | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Dr Jen Heathcote | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Sara Robertson | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.