ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW'S WHITEHALL PARK
Rhif yr elusen: 1152160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Steve Clarke | Cadeirydd | 10 June 2014 |
|
|
||||
Dr Amy Rebecca Pollard | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan Craig Lee | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Malin Ray | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Judith Anne King | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
MR CHRIS BAILEY | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||
Joanne Ryan | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|||||
SUSAN MARY HALLAM | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|||||
FIONA MARY ALTY | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.