Hanes ariannol Aspire Foundation
Rhif yr elusen: 1155305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.14m | £2.16m | £2.15m | £2.29m | £2.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.97m | £2.24m | £2.26m | £2.46m | £2.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.38m | £1.38m | £1.38m | £1.38m | £1.72m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.00k | £85.99k | £69.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.49k | £45.10k | £49.54k | £111.48k | £99.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.56k | £10.87k | £12.33k | £12.32k | £12.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.10m | £2.10m | £2.09m | £2.17m | £2.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £775 | £995 | £1.14k | £32 | £3.18k | |
|
Incwm - Arall | £3.23k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.96m | £2.23m | £2.24m | £2.45m | £2.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.15k | £15.76k | £18.00k | £9.12k | £9.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.00k | £8.40k | £8.81k | £9.09k | £10.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.