ymddiriedolwyr CENTRE FOR HEALTH AND THE PUBLIC INTEREST (CHPI)
Rhif yr elusen: 1157077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Herbert Evans | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|||||
Emma Jayne Watkins | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Virginia Lois Rogers | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Susan Charteris | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Dr Guddi Singh | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Dr Jonathon Tomlinson | Ymddiriedolwr | 10 April 2015 |
|
|||||
PROFESSOR COLIN TEMPLE LEYS MA, FRSC | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.