Hanes ariannol SOUTH MANCHESTER MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1153535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £180.27k £112.54k £195.67k £245.06k £386.39k
Cyfanswm gwariant £58.08k £26.15k £43.28k £64.77k £149.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A