OXFORDSHIRE OESOPHAGEAL AND STOMACH ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote the treatment and care of persons suffering from oesophageal or stomach cancer and to provide support to those caring for such persons or who are affected by oesophageal or stomach cancer amongst their families or friends.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Milton Keynes
- Reading
- Swydd Buckingham
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Northampton
- Swydd Rydychen
- Wiltshire
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 2013: CIO registration
- OOSO (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew George Carter | Cadeirydd | 15 June 2016 |
|
|
||||
Liz Ward | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Richard Owen | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Ann Dennis | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
MRS ANNE PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 16 June 2013 |
|
|
||||
MR NICK MAYNARD | Ymddiriedolwr | 16 June 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.79k | £40.27k | £20.99k | £8.69k | £13.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.20k | £19.79k | £7.45k | £8.63k | £22.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Jul 2013
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM OESOPHAGEAL OR STOMACH CANCER AND TO PROVIDE SUPPORT TO THOSE CARING FOR SUCH PERSONS OR WHO ARE AFFECTED BY OESOPHAGEAL OR STOMACH CANCER AMONGST THEIR FAMILIES OR FRIENDS, BY MEANS OF (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF: (A) COUNSELLING, SUPPORT, ADVICE (INCLUDING TELEPHONE ADVICE SERVICES), EDUCATION AND INFORMATION NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES. (B) COUNSELLING AND OTHER SUPPORT TO THE FAMILY AND FRIENDS OF PATIENTS AND TO THOSE WHO HAVE BEEN BEREAVED. (C) EDUCATION IN RELATION TO THESE ILLNESSES. (D) FACILITATION OF MEETINGS BETWEEN PATIENTS AND THEIR CARERS, FAMILY AND FRIENDS WITH MEMBERS OF THE CLINICAL TEAM INVOLVED IN TREATMENT. (E) REPRESENTATION OF THE PATIENT VOICE ON MEDICAL COMMITTEES AND SIMILAR FORUMS. (F) MEASURES TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN RELATION TO STOMACH AND OESOPHAGEAL CANCERS INCLUDING THE PROVISION OF LECTURES, FORUMS, WEBSITES, NEWSLETTERS AND OTHER PUBLICITY AND EDUCATIONAL MATERIAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Walled Cottage
Thame Road
Great Milton
OXFORD
OX44 7NU
- Ffôn:
- 07759996969
- E-bost:
- walledcottage@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window